Hanes ariannol THE ST BARNABAS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1009910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £462.99k | £549.42k | £532.28k | £614.09k | £513.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £732.87k | £701.01k | £617.34k | £696.53k | £701.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £302.96k | £212.19k | £203.93k | £151.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £4.17k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £32.69k | £29.70k | £17.05k | £17.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £209.59k | £290.39k | £330.58k | £334.61k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £62.53k | £10.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £172.95k | £75.50k | £70.80k | £50.33k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £681.89k | £603.78k | £673.86k | £689.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £19.12k | £13.56k | £22.68k | £11.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £13.46k | £10.85k | £12.14k | £12.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.