ymddiriedolwyr THE ST BARNABAS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1009910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland Edward Hayes | Cadeirydd | 10 September 2014 |
|
|||||||
Rev Daniel Humphreys | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|||||||
Emanuela Johanna Christina Watson-Gandy | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||||
Janet Mary Mellor | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|||||||
Victoria Stonier | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|||||||
Ian Hambleton | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|||||||
Josephine Clare Gough | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||||
James Phillip Turner | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|||||||
MR S DOYLE | Ymddiriedolwr | 14 March 2007 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.