Hanes ariannol THE HAMBLE VALLEY ROTARY CLUB TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1010037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (51 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.25k | £13.64k | £29.50k | £15.63k | £17.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.15k | £6.66k | £9.23k | £24.05k | £20.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.