Hanes ariannol PRISM ARTS
Rhif yr elusen: 1010059
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.64k | £142.11k | £167.95k | £186.45k | £355.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.87k | £136.27k | £154.59k | £173.04k | £209.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.52k | £82.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.75k | £13.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.