THE AFGHAN ORPHANS AND WIDOWS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
"The Afghan Orphans and Widows Charitable Trust" is helping Afghan orphans, widows, disabled people in, girls education and Afghan refugee camps in Pakistan and Iran. Our charitable trust is providing, food, shelter, clothes, education, health services and other humanitarian services. We are also Providing community services for Afghan families in England
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Barnet
- Camden
- Dinas Llundain
- Ealing
- Hammersmith And Fulham
- Harrow
- Southwark
- Affganistan
Llywodraethu
- 30 Mawrth 1992: Cofrestrwyd
- Aariana Charitable Trust (Enw gwaith)
- AFGHAN HELPING HANDS (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Camran Zahiri | Cadeirydd | 12 May 2020 |
|
|
||||
Mohammad Jabir Zameree | Ymddiriedolwr | 22 October 2021 |
|
|
||||
Haji ZAKER SHINWARI | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.00k | £1.16k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.27k | £568 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 05 Medi 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 05 Medi 2024 | 371 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 23 Ebrill 2023 | 235 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 18 Hydref 2021 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 26 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 4TH MARRCH 1992
Gwrthrychau elusennol
(A)TO RELIEVE POVERTY OF ORPHANS AND WIDOWS LIVING IN OR HAVING EMIGRATED FROM AFGHANISTAN PARTICULARLY WHERE SUCH POVERTY RESULTS FROM THE WAR IN AFGHANISTAN. (B)TO PROVIDE EDUCATION FOR SUCH ORPHANS AND GENERALLY TO ASSIST IN THE WELFARE AND UPBRINGING OF SUCH ORPHANS SUFFERING FROM POVERTY AND TO PROVIDING PROVISIONS, CLOTHES, SHELTER AND OTHER NECESSITIES OF LIFE (C)TO PROVIDE OR ASSIST IN PROVIDING MEDICAL CARE AND FACILITIES FOR POOR WIDOWS, ORPHANS, HANDICAPPED PERSONS AND OTHER PERSONS SUFFERING FROM POVERTY PARTICULARLY AS A RESULT OF WAR WOUNDS AND ALSO TO PROVIDE FOR APPROPRIATE REHABILITATION CENTRES, CAMPS, HOUSING AND OTHER SHELTERED ACCOMMODATION (D)TO SET UP, MAINTAIN AND RUN ORPHANAGES FOR SUCH ORPHANS (E)GENERALLY FOR SUCH PURPOSES OR OBJECTS WHICH ARE FROM TIME TO TIME RECOGNISED AS EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION MAY THINK FIT
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
180 Kings Road
HARROW
HA2 9JH
- Ffôn:
- 07737700434
- E-bost:
- danielzahiri@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window