Hanes ariannol BRUNSWICK ORGANIC NURSERIES LTD
Rhif yr elusen: 1010178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £719.09k | £798.17k | £856.43k | £857.24k | £823.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £708.22k | £733.53k | £782.63k | £808.86k | £860.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £385.02k | £418.24k | £444.26k | £426.04k | £444.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.00k | £9.00k | £9.40k | £17.28k | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.89k | £19.88k | £56.20k | £19.88k | £16.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £226.69k | £267.57k | £252.68k | £301.70k | £265.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £474.24k | £510.55k | £547.50k | £535.61k | £540.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £261 | £177 | £39 | £51 | £1.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £683 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £6.25k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £585.03k | £577.96k | £605.28k | £611.73k | £662.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £123.19k | £155.57k | £177.35k | £196.47k | £198.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £654 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.