Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF LLANCAIACH FAWR
Rhif yr elusen: 1010180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/04/1991 AS AMENDED ON 18/10/1991 AS AMENDED ON 22/02/1992 AS AMENDED ON 21/10/1994 AS AMENDED ON 02/10/2011 AS AMENDED ON 09/10/2013 AS AMENDED ON 19/09/2015 AS AMENDED ON 14 SEP 2016 as amended on 23 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH THE PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF LLANCAIACH FAWR
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.