Ymddiriedolwyr HALF MOON YOUNG PEOPLE'S THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1010192

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAWN HARRISON-WALLACE | Cadeirydd | 21 December 2012 |
|
|
||||
Roopa Sharma | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Nutan Claire Velji | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Asma Jhina | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Dr Kate Dorney | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Constantina Kleanthous | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Vipul Bhatti | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Benjamin Jones | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
James Paul Wakefield | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Sarah Carolyn Nottingham | Ymddiriedolwr | 17 November 2014 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.