Hanes ariannol IMAGINE INDEPENDENCE
Rhif yr elusen: 1010203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.14m | £8.30m | £9.88m | £10.65m | £11.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.53m | £8.30m | £9.55m | £10.41m | £11.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.89m | £6.80m | £4.67m | £4.99m | £9.66m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £233.40k | £256.25k | £34.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.89k | £51.33k | £20.41k | £66.88k | £90.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £247.18k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.11m | £8.22m | £9.59m | £10.33m | £11.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £484 | £43 | £18 | £3 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £28.49k | £264.55k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £125 | £34.46k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.53m | £8.30m | £9.55m | £10.41m | £11.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £163.57k | £148.60k | £218.37k | £277.93k | £258.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.