CHURCHES ACTING TOGETHER IN ARTHUR'S HILL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Chat Trust's aims include addressing the social issues of the area where the Trust has been active for many years with an emphasis on the young, promoting social inclusion and supporting the cultural and educational development of its clients through programmes of engagement with artistic, cultural and recreational endeavours.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,375 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 31 Mawrth 1992: Cofrestrwyd
- 06 Rhagfyr 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CHAT TRUST (Enw gwaith)
- CHURCHES ACTING TOGETHER IN ARTHURS HILL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.17k | £25.91k | £31.83k | £36.85k | £68.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.49k | £32.73k | £37.87k | £40.28k | £51.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £15.38k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 12 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 12 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 23 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 23 Ionawr 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 MARCH 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE WEST END OF THE CITY OF NEWCASTLE UPON TYNE. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION,THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY,SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
WEST END OF THE CITY OF NEWCASTLE UPON TYNE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window