Hanes ariannol Springboard Chippenham
Rhif yr elusen: 1010231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £233.83k | £288.31k | £366.71k | £309.60k | £324.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £222.21k | £295.15k | £281.40k | £323.94k | £301.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.44k | £75.44k | £75.44k | £75.44k | £75.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £66.71k | £84.88k | £99.99k | £87.26k | £106.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.