Springboard Chippenham

Rhif yr elusen: 1010231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Springboard provides playgroup sessions for pre-school children from birth to 5 years old with special needs, and a support and information service for parents and carers.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £337,737
Cyfanswm gwariant: £334,442

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1074220 THE NORTH WILTS HOLIDAY CLUB FOR CHILDREN AND YOUN...
  • 08 Ebrill 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • SPRINGBOARD (Enw gwaith)
  • SPRINGBOARD NORTH WILTSHIRE OPPORTUNITY GROUP FOR PRE-SCHOOL CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS (Enw blaenorol)
  • SPRINGBOARD-NORTH WILTS OPPORTUNITY PLAYGROUP FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Yasmin Anderson Ymddiriedolwr 14 November 2024
Dim ar gofnod
Angela Everett Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Kit Robert Hawkins Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Paul George Sweet Ymddiriedolwr 29 September 2021
Dim ar gofnod
Christopher Terence Nunn Ymddiriedolwr 24 November 2020
Dim ar gofnod
Jessica Light Ymddiriedolwr 07 November 2019
Dim ar gofnod
Elaine Susan Stewart Ymddiriedolwr 23 January 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £288.31k £366.71k £309.60k £324.46k £337.74k
Cyfanswm gwariant £295.15k £281.40k £323.94k £301.98k £334.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £75.44k £75.44k £75.44k £75.44k £75.44k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £84.88k £99.99k £87.26k £106.06k £91.24k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 15 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 15 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 24 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 24 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 09 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 09 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 16 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 16 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 18 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 18 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
King's Centre
Lodge Road
Chippenham
SN15 3SY
Ffôn:
01249657145