WESTCOUNTRY NATURAL HEALING FELLOWSHIP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The West Country Natural Healing Fellowship trains healers, and healer members of the fellowship give spiritual healing to members of the public who approach the organisation or individual healers. This is given free or for a donation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
- Wiltshire
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 284546 BRITISH ALLIANCE OF HEALING ASSOCIATIONS
- 08 Ebrill 1992: Cofrestrwyd
- 20 Gorffennaf 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £894 | £757 | £32 | £364 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £842 | £607 | £860 | £466 | £195 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 01 Ebrill 2021 | 305 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2018 | 27 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2017 | 30 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6TH. OCTOBER 1991, AS AMENDED 18 OCTOBER 2004 AND 17 SEPTEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
(1)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION OF THE STUDY AND PRACTICE OF THE ART AND SCIENCE OF SPIRITUAL HEALING IN THE SOUTH WEST OF ENGLAND. (2)THE RELIEF OF SICKNESS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY ADVANCING EDUCATION IN AND TREATMENT BY SPIRITUAL HEALING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window