THE HOPE KIDNEY PATIENTS' ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TheCharity has been reported to you as temporally inactive on a number of occasions without success and I have difficulty getting words out due to a recent stroke . I need help !!!!! Please can you contact me as soon so possibe
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cumbria
- Dinas Lerpwl
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Swydd Gaerhirfryn
- Trafford
Llywodraethu
- 08 Ebrill 1992: Cofrestrwyd
- HKPA (Enw gwaith)
- HOPE HOSPITAL KIDNEY PATIENTS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- THE HOPE KIDNEY PATIENTS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH PENNINGTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
ANN HUNT | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
||||
STUART POWELL | Ymddiriedolwr | 09 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.20k | £10.00k | £9.00k | £5.00k | £5.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.13k | £9.90k | £8.50k | £4.80k | £4.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 38 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 38 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 403 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 403 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 769 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 769 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 13 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 13 Mawrth 2022 | 347 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 FEBRUARY 1992 AS AMENDED BY S74 (2) D (II) RESOLUTION 8 JUNE 1998 AND 5 NOVEMBER 1998. AS AMENDED 10 JANUARY 1999 AND 27 MAY 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS ATTENDING HOPE HOSPITAL WHO ARE SUFFERING FROM KIDNEY DISEASE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 MILES LANE
SHEVINGTON
WIGAN
WN6 8EB
- Ffôn:
- 01257251417
- E-bost:
- info.hope-kpa@gmkin.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window