EAST YORKSHIRE FEDERATION OF WOMENS INSTITUTES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The WI is a non-political, non-sectarian organisation whose aim is to educate women to enable them to provide an effective role in the community, to expand their horizons and to develop and pass on important skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 06 Ebrill 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Snowden | Cadeirydd | 06 April 2016 |
|
|
||||
Chrissie Southall | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Dawn Williams | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Margaret Ann Shields | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Julia Lyn Deighton | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Ann Meffen | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Harris | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|||||
Amanda Berry | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Lambert | Ymddiriedolwr | 18 April 2022 |
|
|
||||
Fran Waudby | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Gillian Cowlam | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Anna Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|||||
Suzanne Millar | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.09k | £49.82k | £59.61k | £71.53k | £75.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.82k | £50.58k | £59.61k | £74.59k | £79.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £21.65k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Awst 2022 | 283 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Awst 2022 | 283 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/01/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/04/2002 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15/04/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 OCT 2021
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE PURPOSE OF THE WOMENS INSTITUTE MOVEMENT IN EAST YORKSHIRE AND ELSEWHERE
Maes buddion
EAST YORKSHIRE AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Stables Offices
Molescroft Farm
Grange Way
BEVERLEY
HU17 9FS
- Ffôn:
- 01482860626
- E-bost:
- fedsec@eastyorkshirewi.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window