Hanes ariannol HITCHIN BRITISH SCHOOLS TRUST

Rhif yr elusen: 1010345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £140.87k £227.26k £125.91k £157.84k £251.19k
Cyfanswm gwariant £153.32k £120.78k £102.55k £153.89k £166.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £46.45k £62.38k £1.60k £150