Ymddiriedolwyr HITCHIN BRITISH SCHOOLS TRUST
Rhif yr elusen: 1010345

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fathima Nabeela Ameen | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Francis Hon | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Douglas Black | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Wendy Watson | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Abigail Kikuchi | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Dr Zibiah Loakthar | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Esther Green | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Lucy Margaret Unger | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Lesley Saunders | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Richard John Atterton | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.