THE SOMERSET AND DORSET FAMILY HISTORY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in the study of family history, genealogy and heraldry with particular reference to Somerset and Dorset. To promote the preservation, security, accessibility and publication of archival material
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dorset
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 08 Ebrill 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Jane Brannon | Ymddiriedolwr | 10 January 2025 |
|
|
||||
Elizabeth May Damaris Shearwood-Porter | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
John Sydney Burt | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Steven Ernest Wilkinson | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Laura Lyon | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Ivan Trevor Gould | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Christopher Allen Hall | Ymddiriedolwr | 31 July 2020 |
|
|
||||
Susan Claire Wilson | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
Paul David Radford | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Jane Mary Sharp | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Jennifer McGowan | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
John Dennis Brooking | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
John Tanner | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
EDWARD ALAN UDALL | Ymddiriedolwr | 09 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.87k | £42.76k | £67.16k | £65.60k | £44.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.43k | £39.94k | £44.35k | £44.81k | £57.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/09/1991 AS AMENDED ON 06/07/2002 AS AMENDED ON 24/09/2011 as amended on 18 Sep 2021 as amended on 28 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
(1)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF FAMILY HISTORY, GENEALOGY AND HERALDRY WITH PARTICULAR REFERENCE TO SOMERSET AND DORSET. (2)TO PROMOTE THE PRESERVATION, SECURITY, ACCESSIBILITY AND PUBLICATION OF ARCHIVAL MATERIAL.
Maes buddion
SOMERSET, DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Broadway House
Peter Street
Yeovil
BA20 1PN
- Ffôn:
- 01935429609
- E-bost:
- society@sdfhs.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window