ymddiriedolwyr BEDFORD AREA SCHOOLS CHRISTIAN SUPPORT TRUST
Rhif yr elusen: 1010412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE MARGARET SPENCER | Cadeirydd | 17 November 2016 |
|
|||||
Tony Robert Daniels | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Darren James Chubb | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
JANET MARY COX | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
HEIDI ANNE FLETCHER | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
JACQUELINE LOUISE VICKERS | Ymddiriedolwr | 05 March 2015 |
|
|
||||
Dr John Victor Stafford | Ymddiriedolwr | 16 November 1990 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.