ymddiriedolwyr SALT SOUTH WEST
Rhif yr elusen: 1010424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vernon William Roche | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Mark James Anthony Frajbis | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Jane Frajbis | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Mckeown | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Josephine Wood | Ymddiriedolwr | 03 February 2019 |
|
|
||||
Dr Karen Grimschl | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.