Hanes ariannol THE FRIENDS OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM (LONDON)

Rhif yr elusen: 1010510
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £6.87k £18.33k £2.32k £5.68k £5.06k
Cyfanswm gwariant £7.75k £18.53k £2.65k £2.50k £2.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A