Hanes ariannol J A CLARK CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1010520
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £603.67k | £439.57k | £583.03k | £269.83k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £748.72k | £587.74k | £518.44k | £126.42k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.97k | N/A | £191.41k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £546.70k | N/A | £391.62k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £709.51k | N/A | £475.41k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.22k | N/A | £43.03k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.20k | N/A | £38.24k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £627.29k | N/A | £406.51k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £39.22k | N/A | £43.03k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.