Ymddiriedolwyr THE STITHIANS CENTRE
Rhif yr elusen: 1010543

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENIS JOHN NIGHTINGALE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jacqueline Barson MBE | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Emma Cook | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Rita Ann Wood | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Michael Tatnall | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Andrew James Moss | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Nicholls | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Jeremy Paul Lucioni | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|
||||
CLLR PHILLIP CHARLES BLEASE | Ymddiriedolwr | 10 May 2013 |
|
|
||||
GP CAPT JOHN COLGATE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH ELIZABETH TWIGGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.