Hanes ariannol FRIENDS OF COBBS GARDEN SURGERY

Rhif yr elusen: 1010686
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £50.68k £43.55k £38.45k £22.54k £11.74k
Cyfanswm gwariant £46.00k £54.16k £32.15k £28.63k £30.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A