SHROPSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST

Rhif yr elusen: 1010690

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of grants to churches and chapels in Shropshire to assist with their repair and maintenance,especially those of architectural or historical significance.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £91,572
Cyfanswm gwariant: £138,438

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Amwythig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Ebrill 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Robert Clark Cadeirydd 20 July 2023
Dim ar gofnod
RACHEL ADRIENNE PITTAWAY Ymddiriedolwr 20 July 2023
WHITTINGTON MUSIC FESTIVAL
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen John Winwood Ymddiriedolwr 07 April 2022
PONTESBURY CHURCH OF ENGLAND SCHOOL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
The Ven Fiona Ruth Gibson Ymddiriedolwr 27 May 2020
WILLIAM HENRY KINNAIRD GIBBONS (INCLUDING THE AUGMENTATION OF THE REVEREND ALFRED ERNEST LLOYD KENYON)
Derbyniwyd: Ar amser
HEREFORD DIOCESAN CLERICAL CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Anne Edge Ymddiriedolwr 27 May 2020
Dim ar gofnod
David Christian Hardham Ymddiriedolwr 27 May 2020
Dim ar gofnod
JOHN WILLIAM COLE Ymddiriedolwr 01 April 2019
MARKET DRAYTON TOWN FC IN THE COMMUNITY TRUST.
Derbyniwyd: Ar amser
GWEN SIDAWAY Ymddiriedolwr 25 September 2012
Dim ar gofnod
REV PREB DAVID CROWHURST Ymddiriedolwr 25 September 2012
THE SHROPSHIRE YOUTH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
REVD CANON DR WILLIAM PRICE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £87.82k £57.00k £113.27k £92.48k £91.57k
Cyfanswm gwariant £141.78k £90.30k £49.66k £197.77k £138.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 09 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 09 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 Russell Place
Cross Houses
SHREWSBURY
SY5 6EY
Ffôn:
01743791690
Gwefan:

shropshirehct.org.uk