Hanes ariannol PAMELA WILLIAMS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1010766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.56k £4.56k £67.78k £5.47k £15.64k
Cyfanswm gwariant £9.79k £5.23k £6.09k £11.82k £1.01m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A