THE OXFORD AMNESTY LECTURES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Oxford Amnesty Lectures is one of the world's leading name-lecture series. It is an independent charity created to sustain debate about human rights in the academic and wider community. Each year speakers of international reputation are invited to lecture in Oxford on a theme related to human rights. To date OAL has raised over ?100,000 for Amnesty International.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 12 Mai 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr NICHOLAS JAMES OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr RICHARD WILLIAM SCHOLAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Prof Kate Elizabeth Tunstall | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £161 | £332 | £137 | £189 | £80 | |
|
Cyfanswm gwariant | £73 | £223 | £954 | £1.05k | £1.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Awst 2024 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 MAY 1991, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 30 MARCH 1992, AND 18 AUGUST 1997.
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF COURSES, LECTURES, TUTORIALS, DEMONSTRATIONS AND CONFERENCES. TO SUPPORT THE WORTH OF AMNESTY INTERNATIONAL BRITISH SECTION CHARITABLE TRUST (NO 294279).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 High Cleeves Barn
Cleeves Corner
Over Norton
CHIPPING NORTON
Oxfordshire
OX7 5PW
- Ffôn:
- 01865278343
- E-bost:
- nicholas.owen@politics.ox.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window