Hanes ariannol SIOBHAN DAVIES DANCE COMPANY
Rhif yr elusen: 1010786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £813.22k | £1.05m | £1.13m | £911.20k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £908.60k | £911.60k | £871.81k | £1.01m | £957.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £752.59k | £10.00k | £592.73k | £592.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £607.04k | £823.46k | £1.01m | £684.43k | £832.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.66k | £27.05k | £12.61k | £33.10k | £31.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £190.51k | £194.46k | £112.39k | £193.19k | £174.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £81 | £59 | £497 | £1.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £870.73k | £869.80k | £827.89k | £965.91k | £917.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.87k | £41.81k | £43.92k | £40.06k | £39.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.44k | £15.47k | £16.55k | £18.97k | £16.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £69.78k | £71.07k | £71.07k | £71.07k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.