ymddiriedolwyr SIOBHAN DAVIES DANCE COMPANY
Rhif yr elusen: 1010786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doushka Krishnadasan | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
SUBATHRA SUBRAMANIAM | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|||||
Cherilyn Albert | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Dr Martin Hargreaves | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|||||
Emily King | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Amy Beatrice Bell | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Sarah Wigglesworth | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
PETER BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.