Hanes ariannol WORLD MISSION KOREAN PRESBYTERIAN CHURCH

Rhif yr elusen: 1010846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.37k £21.37k £21.04k £17.53k £8.99k
Cyfanswm gwariant £20.11k £13.01k £7.70k £11.92k £15.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A