Ymddiriedolwyr THE CHARLES WILLIS HALL
Rhif yr elusen: 1010877

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Marsh | Cadeirydd | 28 September 2016 |
|
|
||||
EMMA HUDD | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Katie Jane Skuse | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Ed Jones | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
Nancy Bryant | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
Wendy Bishop | Ymddiriedolwr | 02 August 2017 |
|
|
||||
Sandra Brown | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
Gemma Brown | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
James Ovens | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
DAVID MORT | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||
ASHLEY MARTIN | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||
SALLY WILKINSON | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||
Phillip Smart | Ymddiriedolwr | 17 March 2013 |
|
|
||||
PATRICIA JEAN HUDD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAUREEN ANNE WESTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.