Hanes ariannol NEWBORN CARE BABY APPEAL
Rhif yr elusen: 1010978
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.39k | £118.64k | £94.48k | £77.41k | £104.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £96.54k | £82.09k | £175.42k | £97.50k | £124.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.