Dogfen lywodraethu SIGNHEALTH
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 MAY 1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 APR 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 SEP 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 JUN 2013 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 NOV 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 SEP 2023
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF DEAF AND HEARING IMPAIRED PERSONS IN PARTICULAR BY, BUT WITHOUT LIMITATION, THE PROVISION OF RESIDENTIAL SERVICES AND OF SUCH OTHER SERVICES, ACTIVITIES AND FACILITIES AS THE COMPANY SHALL FROM TIME TO TIME DEEM FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.