ymddiriedolwyr FAUNA & FLORA INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1011102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Charles Fitzgerald | Cadeirydd | 13 February 2024 |
|
|
||||
MARTIN CHARLES TYLER | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|||||
Dominic Kailashnath Waughray | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Hernan Gonzalez-Merlani | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Christine Lloyd | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Eyitola St Matthew-Daniel | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Dr Anthony Thomas Juniper | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Miguel Nogales | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
PROF JOANNE WEBSTER | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
HUGH PATRICK SLOANE | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
ABSHIRO SOKA HALAKE | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Dr ELIZABETH MARY ROGERS | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
KIMBERLY STEWART | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
JEFFREY JAMES BLUMBERG | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Anna Gavazzi Asseily | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
DAVID WILLIAM GIBSON | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
||||
RICHARD MARK PLACKETT | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
||||
Annette Lanjouw | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.