ymddiriedolwyr WALPOLE AND COOKLEY PLAYING FIELDS TRUST
Rhif yr elusen: 1011195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Hill | Cadeirydd | 14 December 2023 |
|
|||||
Sara Sayer | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Lee Andrew Hill | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
DAVID PAUL SAYER | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Ellen Louise Bond | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Kate Jane Rous | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
ZOE ELIZABETH MAIR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MIKE PORTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.