ymddiriedolwyr CHANGING FACES
Rhif yr elusen: 1011222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CLAYTON | Cadeirydd | 16 April 2015 |
|
|
||||
Helen Kate Pryke | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Tiwonge Cohn | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
John Ashcroft | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Monica Gizzi | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Bridget Gardiner | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Nicholas Lee | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Elissa Holme | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Victoria Clare Hunt | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
Susan Harrison | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.