MILTON KEYNES WOMENS AID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MKWA provides a holistic domestic violence service in MK, the name of the service is MK-ACT as we support women and men - emergency refuge accommodation for up to 28 families, - specialist service for Asian families - resettlement service for families leaving accommodation - Crisis Intervention Service from families in the community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,599,955
Roddion a chymynroddion | £1.18m | |
Weithgareddau elusennol | £417.59k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.14k | |
Arall | £665 |
Cyfanswm gwariant:
£1,535,943
Codi arian | £26.29k | |
Weithgareddau elusennol | £1.51m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £595,750 o 1 gontract(au) llywodraeth a £595,750 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £26.29k | |
Gwariant elusennol | £1.51m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £64.01k |
Pobl

44 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Milton Keynes
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 27 Mai 1992: Cofrestrwyd
- MKWA (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDIP RANI KAUR | Cadeirydd | 07 October 2011 |
|
|
||||
AGNES TUTANI | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
BALVINDER KAUR PARMAR | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Mohammed Balal | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Krina Nilesh Parmar | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Barbara Elizabeth Taeed | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
HOLLY ELIZABETH FISHER | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Thandiwe Linda Mangena | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
SUSAN PAYNE | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £1.42m | £1.24m | £1.38m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.22m | £1.29m | £1.42m | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £598.83k | £595.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £527.54k | £746.72k | £568.00k | £598.83k | £595.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £196.20k | £1.01m | £791.21k | £952.97k | £1.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £913.41k | £412.16k | £452.64k | £421.71k | £417.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £987 | £290 | £59 | £2.10k | £6.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £665 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.19m | £1.26m | £1.37m | £1.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.73k | £35.67k | £33.42k | £49.06k | £26.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.92k | £12.27k | £8.40k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.98k | £28.48k | £18.60k | £13.08k | £13.18k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £597.88k | £800.16k | £749.03k | £720.10k | £811.98k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £108.39k | £138.51k | £126.70k | £139.13k | £167.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/05/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/01/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/02/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/10/2012 as amended on 17 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
“The objects of the Charity shall be: To relieve poverty, hardship, distress and suffering by providing support and care, which may include providing emergency accommodation and / or related support, for individuals and their children who have experienced; “Abusive Behaviour or Economic Abuse” by their families or persons they are personally connected to or persons with whom they are or have been living or associating; and who may also be in need of support due to one or more illness(es) or learning disability or disabilities or mental or physical health problems or social or sensory impairment(s) or has problems with alcohol or substance abuse. “Abusive Behaviour or Economic Abuse” means physical or sexual abuse; or violent or threatening behaviour; or controlling or coercive behaviour; or economic abuse (which means any behaviour that has a substantial adverse effect to acquire, use or maintain money or other property, or obtain goods or services); or psychological, emotional or other abuse, and it does not matter whether the behaviour consists of a single incident or a course of Conduct.
Maes buddion
MILTON KEYNES IN BUCKINGHAMSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Moorgate House
201 Silbury Boulevard
Milton Keynes
MK9 1LZ
- Ffôn:
- 01908523720
- E-bost:
- info@mk-act.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window