ymddiriedolwyr FITZROY SUPPORT
Rhif yr elusen: 1011290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Kyndt | Cadeirydd | 23 January 2019 |
|
|
||||
Edwina Jane Johnston | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Jonathon Derrick Altham | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Sarju Mistry | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||
Saad Samir Sayeed | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Julie Carol Whetton | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Neil Ramsay Blackley | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||
Andrew Philip Gore | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
Mark Andrew Sanderson | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Dawn Caroline Jacobs | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Derrick McCourt | Ymddiriedolwr | 03 November 2017 |
|
|
||||
David Evans | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.