Hanes ariannol THE CHARITY SERVICE LIMITED

Rhif yr elusen: 1011293
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.13m £473.83k £826.56k £1.39m £3.34m
Cyfanswm gwariant £843.10k £1.03m £1.40m £1.47m £1.55m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.02m N/A £712.51k £1.26m £3.18m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £32.65k N/A £55.18k £63.10k £67.51k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £72.00k N/A £58.86k £63.01k £89.90k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £25.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £835.95k N/A £1.40m £1.46m £1.54m
Gwariant - Ar godi arian £7.15k N/A £6.38k £9.97k £15.68k
Gwariant - Llywodraethu £4.03k N/A £4.03k £4.53k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £739.90k N/A £1.27m £1.30m £1.47m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £6.63k N/A £618 £355 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0