Hanes ariannol BEXLEY MOORINGS PROJECT

Rhif yr elusen: 1011299
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £148.83k £136.59k £142.35k £156.71k £166.92k
Cyfanswm gwariant £153.24k £136.60k £147.04k £147.69k £166.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A