FRIENDS OF THE WELLCOME LIBRARY AND CENTRE FOR THE HISTORY OF MEDICINE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Mai 1992: Cofrestrwyd
- 11 Hydref 2005: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- FWLC (Enw gwaith)
- FRIENDS OF THE WELLCOME INSTITUTE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2004 | 28 Medi 2005 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2004 | 28 Medi 2005 | 28 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 APRIL 1992 AS AMENDED ON 8 DECEMBER 1997 AND 23RD OCTOBER 2000.
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN THE SUPPORT AND FURTHERANCE OF THE EDUCATIONAL AIMS OF THE WELLCOME LIBRARY FOR THE HISTORY AND UNDERSTANDING OF MEDICINE AND THE WELLCOME TRUST CENTRE FOR THE HISTORY OF MEDICINE, UNIVERSITY COLLEGE LONDON.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window