Hanes ariannol HARROGATE HOMELESS PROJECT LTD
Rhif yr elusen: 1011337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £558.84k | £584.96k | £551.23k | £902.05k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £541.17k | £596.63k | £602.65k | £703.95k | £727.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £125.10k | £110.54k | £170.02k | £76.33k | £100.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £151.89k | £168.86k | £151.77k | £377.32k | £222.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £406.95k | £414.93k | £399.42k | £522.27k | £800.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £326 | £42 | £17 | £2.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £844 | £0 | £2.44k | £1.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £189.83k | £52.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £539.31k | £593.75k | £602.65k | £702.59k | £715.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.86k | £2.88k | £0 | £1.36k | £11.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £2.34k | £2.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.