ymddiriedolwyr MICKLETON VILLAGE HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1011422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ian Hutchinson | Cadeirydd | 13 May 1992 |
|
|||||
Amanda Thomas | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Lezley Aldrich | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Terry Wilson | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Jane Roberts | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Simon Froom | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Thompson | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Chris Gillings | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||
Susan Brown | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|
||||
DAVID BAILEY | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|||||
ANGELA GILLINGS | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||
ANNE LAVINIA ROUTLEDGE | Ymddiriedolwr | 06 August 2011 |
|
|
||||
STEVE BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.