ymddiriedolwyr Christian Development Uganda
Rhif yr elusen: 1011451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN TOWNSEND | Cadeirydd |
|
|
|||||
Angus Zane Fynes-Clinton | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||
Esther Elizabeth Byrom | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Glasgow | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|
||||
Michael William LLOYD | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|||||
Kate Potter | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Rev ROGER SMITH | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|
||||
MR MIKE HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS SUE TOWNSEND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MIKE PEACHEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN CLARE PEACHEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.