Hanes ariannol YMCA NORTH TYNESIDE
Rhif yr elusen: 1011495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.24m | £2.08m | £2.44m | £2.53m | £2.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.17m | £2.25m | £1.90m | £2.32m | £2.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £49.00k | £46.00k | £49.00k | £4.31k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £32.57k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £406.88k | £276.58k | £569.87k | £210.08k | £56.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £273.11k | £245.12k | £265.54k | £378.91k | £300.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.56m | £1.56m | £1.54m | £1.55m | £2.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £678 | £3.16k | £2.78k | £32.07k | £30.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £61.51k | £357.82k | £46.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £276.58k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £2.01m | £1.69m | £1.99m | £2.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £256.51k | £244.03k | £209.98k | £324.39k | £393.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.54k | £3.41k | £18.00k | £20.00k | £34.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £704.52k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.