ymddiriedolwyr YMCA NORTH TYNESIDE
Rhif yr elusen: 1011495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arif Shahab | Cadeirydd | 11 September 2020 |
|
|
||||
Lauren Holmes | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Peter Colley | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Carol Allen | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Carol Jane Allen | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Victoria Scott | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Howard Martyn Kemp | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
Mark Earl | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
RUSSELL HALL | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.