Hanes ariannol Peak - Art in the Black Mountains
Rhif yr elusen: 1011599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £358.16k | £266.51k | £239.42k | £212.85k | £260.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £312.79k | £320.00k | £174.47k | £271.20k | £234.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.35k | £8.65k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £179.63k | £15.80k | £23.00k | N/A | £30.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.