Hanes ariannol BROADBRIDGE HEATH VILLAGE CENTRE

Rhif yr elusen: 1011613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.05k £20.26k £46.92k £49.30k £68.84k
Cyfanswm gwariant £35.97k £40.18k £35.58k £49.94k £70.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A