Heruka Kadampa Meditation Centre

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE THE BUDDHIST FAITH UNDER THE SPIRITUAL GUIDANCE OF THE ELECTED GENERAL SPIRITUAL DIRECTOR OF THE NEW KADAMPA TRADITION - INTERNATIONAL KADAMPA BUDDHIST UNION (NKT-IKBU) PRINCIPALLY THROUGH ACTIVITIES OF TEACHING, STUDY, PRACTICE AND THE OBSERVANCE OF MORAL DISCIPLINE ALL WITHIN THE MAHAYANA BUDDHIST TRADITION OF ATISHA AND JE TSONGKHAPA ...
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 05 Mehefin 1992: Cofrestrwyd
- HERUKA CENTRE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Robb | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
David Reed | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Lisa Marie Devine | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £318.73k | £234.13k | £337.47k | £300.40k | £285.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £280.49k | £141.99k | £218.17k | £204.23k | £232.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21ST APRIL 1992, AS AMENDED 19TH SEPTEMBER 1994, 4TH JULY 1995 AND 2 FEBRUARY 2006 as amended on 01 Apr 2020 as amended on 15 Nov 2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BUDDHIST FAITH UNDER THE SPIRITUAL GUIDANCE OF THE ELECTED GENERAL SPIRITUAL DIRECTOR OF THE NEW KADAMPA TRADITION - INTERNATIONAL KADAMPA BUDDHIST UNION PRINCIPALLY THROUGH THE ACTIVITIES OF TEACHING, STUDY, PRACTICE AND THE OBSERVANCE OF MORAL DISCIPLINE ALL WITHIN THE MAHAYANA BUDDHIST TRADITION OF ATISHA AND JE TSONGKHAPA AS TAUGHT BY VENERABLE GESHE KELSANG GYATSO, THE FOUNDER OF THE NEW KADAMPA TRADITION - INTERNATIONAL KADAMPA BUDDHIST UNION, THROUGH THE CONTINUOUS IMPLEMENTATION OF THE THREE NEW KADAMPA TRADITION STUDY PROGRAMMES: THE GENERAL PROGRAMME, THE FOUNDATION PROGRAMME, AND THE TEACHER TRAINING PROGRAMME, ALL AS DEFINED IN SCHEDULE A OF THE MEMORANDUM.
Maes buddion
LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Woodstock Road
London
NW11 8ES
- Ffôn:
- 02084557563
- E-bost:
- info@meditateinlondon.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window