Hanes ariannol THE WIMBLEDON CIVIC THEATRE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1011660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £68.99k £76.36k £74.95k £129.92k £19.52k
Cyfanswm gwariant £91.72k £42.15k £104.08k £110.79k £55.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £14.37k £1.50k £15.00k N/A N/A